序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 德继军 | 100% | 4500.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
德继军
|
|
2 |
刘世栋
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-09 | 注册资本变更 |
5000.0
|
4500.0( - 10% )
|
2 | 2021-07-09 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司
|
有限责任公司(自然人独资)
|
3 | 2019-08-29 | 法定代表人信息 |
姓名:闫丽双;任职截止日期:空;任职起始日期:2015-06-15;
|
姓名:德继军;任职截止日期:2022-08-19;任职起始日期:2019-08-20;
|
4 | 2019-08-29 | 法定代表人 |
闫丽双
|
德继军
|
5 | 2019-08-29 | 董事、监事、经理人员信息 |
法定代表人标识:是;证件名称:身份证;任职起始日期:2015-06-15;姓名:闫丽双;国籍:中 国;
|
法定代表人标识:空;证件名称:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空;
|
6 | 2019-08-29 | 董事、监事、经理人员信息 |
空
|
德继军
|
7 | 2019-08-29 | 董事、监事、经理人员信息 |
法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职起始日期:2015-06-15;姓名:闫丽双;国籍:中 国;
|
法定代表人标识:空;证件名称:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空;
|
8 | 2019-08-29 | 董事、监事、经理人员信息 |
任职截止日期:空;
|
任职截止日期:2035-03-29;
|
9 | 2019-08-29 | 负责人变更 |
姓名:闫丽双; [退出]
|
姓名:德继军; [新增]
|
10 | 2019-08-29 | 负责人变更 |
闫丽双 [退出]
|
德继军 [新增]
|