序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 天津港保税区土地开****招商有限公司 | 51% | 1020.0万美元 |
2 | Bombardier Aerospace Service Singapore Pte. Ltd. | 49% | 980.0万美元 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王小潼
|
|
2 |
季铭
|
|
3 |
CHRISTOPHER DEBERGH
|
|
4 |
LEON EUGENE BOTTERON
|
|
5 |
畅通
|
|
6 |
金文汇
|
|
7 |
许悦
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-15 | 经营范围变更 |
加拿大庞巴迪公司(Bombardier Inc.)及其关联方生产的飞机的民用飞机及部件的维护、改装、检测;保税仓储;与加拿大庞巴迪公司(Bombardier Inc.)及其关联方生产的飞机部件及相关航材的批****、进出口;飞机维修工具、设备、器材的加工、制造、租赁、销售;航空地面勤务;航空工程咨询服务;为加拿大庞巴迪公司(Bombardier Inc.)及其关联方生产的飞机提供现场支持;机队技术管理服务;加拿大庞巴迪公司(Bombardier Inc.)及其关联方生产的飞机的内部整修;加拿大庞巴迪公司(Bombardier Inc.)及其关联方生产的飞机的停泊和清理服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动);
|
一般项目:货物进出口;航空商务服务;航空运营支持服务;工程管理服务;技术服务、技术开****、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机械设备租赁;民用航空材料销售;非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动);
|
2 | 2021-09-15 | 经营范围变更 |
加拿大庞巴迪公司(Bombardier Inc.)及其关联方生产的飞机的民用飞机及部件的维护、改装、检测;保税仓储;与加拿大庞巴迪公司(Bombardier Inc.)及其关联方生产的飞机部件及相关航材的批****、进出口;飞机维修工具、设备、器材的加工、制造、租赁、销售;航空地面勤务;航空工程咨询服务;为加拿大庞巴迪公司(Bombardier Inc.)及其关联方生产的飞机提供现场支持;机队技术管理服务;加拿大庞巴迪公司(Bombardier Inc.)及其关联方生产的飞机的内部整修;加拿大庞巴迪公司(Bombardier Inc.)及其关联方生产的飞机的停泊和清理服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动);
|
许可项目:民用航空器维修;民用航空维修人员培训;民用航空器零部件设计和生产;保税仓库经营;海关监管货物仓储服务(不含危险化学品、危险货物);民用机场运营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:货物进出口;航空商务服务;航空运营支持服务;工程管理服务;技术服务、技术开****、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机械设备租赁;民用航空材料销售;非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得投资《外商投资准入负面清单》中禁止外商投资的领域);
|
3 | 2020-11-27 | 外商投资企业董事、监事、经理人员信息 |
任职起始日期:2014-09-05;任职截止日期:2017-09-04;法定代表人标志:否;;
|
任职起始日期:2020-11-26;任职截止日期:空;法定代表人标志:是;;
|
4 | 2020-11-27 | 外商投资企业董事、监事、经理人员信息 |
姓名:燕伟;任职起始日期:2018-05-15;任职截止日期:2021-05-14;;
|
姓名:季铭;任职起始日期:2020-11-26;任职截止日期:空;;
|
5 | 2020-11-27 | 外商投资企业法定代表人信息 |
姓名:燕伟;任聘单位:天津港保税区土地开****招商公司;任职截止日期:2021-05-14;任职起始日期:2018-05-15;;
|
姓名:王小潼;任聘单位:股东;任职截止日期:2023-11-25;任职起始日期:2020-11-26;;
|
6 | 2020-11-27 | 法定代表人 |
燕伟;
|
王小潼;
|
7 | 2020-11-27 | 负责人变更 |
姓名:燕伟; [退出]
|
姓名:王小潼; [新增]
|
8 | 2020-11-27 | 负责人变更 |
燕伟;
|
王小潼;
|
9 | 2018-09-17 | 外商投资企业董事、监事、经理人员信息 |
姓名:赵学森;任职起始日期:2014-09-05;任职截止日期:2017-09-04;;
|
姓名:金文汇;任职起始日期:2018-05-15;任职截止日期:2021-05-14;;
|
10 | 2018-09-17 | 法定代表人 |
赵学森;
|
燕伟;
|