序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李振 | 50% | 1000万人民币 |
2 | 赵青梅 | 50% | 1000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
赵青梅
|
|
2 |
李振
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-09-18 | 属地监管工商所 |
空
|
大王古庄所
|
2 | 2020-09-18 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
天津市北辰区小淀镇刘安庄工业区****安路16号
|
天津市武清区京滨工业园民旺道21号3号厂房
|
3 | 2020-09-18 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
住所(经营场所):天津市北辰区小淀镇刘安庄工业区****安路16号街道乡镇:空生产经营地:空生产经营地所在行政区划:空
|
住所(经营场所):天津市武清区京滨工业园民旺道21号3号厂房街道乡镇:武清区京滨工业园生产经营地:天津市武清区京滨工业园民旺道21号3号厂房生产经营地所在行政区划:北辰区
|
4 | 2020-09-18 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
空
|
大王古庄所
|
5 | 2019-04-10 | 法定代表人信息 |
姓名:李振;任职起始日期:2013-09-11;
|
姓名:赵青梅;任职起始日期:2019-04-10;
|
6 | 2019-04-10 | 董事、监事、经理人员信息 |
任职起始日期:2013-09-11;
|
任职起始日期:2019-04-10;
|
7 | 2019-04-10 | 法定代表人 |
李振
|
赵青梅
|
8 | 2019-04-10 | 董事、监事、经理人员信息 |
任职截止日期:2016-09-11;任职起始日期:2013-09-11;
|
任职截止日期:空;任职起始日期:2019-04-10;
|
9 | 2019-04-10 | 董事、监事、经理人员信息 |
任职截止日期:2016-09-11;任职起始日期:2013-09-11;姓名:李振;
|
任职截止日期:空;任职起始日期:2019-04-10;姓名:赵青梅;
|
10 | 2019-04-10 | 负责人变更 |
姓名:李振; [退出]
|
姓名:赵青梅; [新增]
|