序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 窦琳 | 66.66667% | 140.0万人民币 |
2 | 刘静 | 28.57143% | 60.0万人民币 |
3 | 华泰昊哲(北京)管理咨询有限公司 | 4.7619% | 10.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘军
|
|
2 |
刘静
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-17 | 注册资本变更 |
200.0
|
210.0( + 5% )
|
2 | 2020-09-24 | 注册资本变更 |
2000.0
|
200.0( - 90% )
|
3 | 2020-08-21 | 董事、监事、经理人员信息 |
法定代表人标识:是;证件名称:身份证;任职起始日期:2019-12-27;姓名:窦琳;国籍:中 国;
|
法定代表人标识:空;证件名称:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空;
|
4 | 2020-08-21 | 董事、监事、经理人员信息 |
法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职起始日期:2019-12-27;姓名:窦琳;国籍:中 国;
|
法定代表人标识:空;证件名称:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空;
|
5 | 2020-08-21 | 法定代表人 |
窦琳
|
刘军
|
6 | 2020-08-21 | 董事、监事、经理人员信息 |
任职起始日期:2015-07-08;
|
任职起始日期:2020-08-19;
|
7 | 2020-08-21 | 法定代表人信息 |
姓名:窦琳;任聘单位:公司股东会;任职起始日期:2019-12-27;产生方式:选举;
|
姓名:刘军;任聘单位:执行董事;任职起始日期:2020-08-19;产生方式:聘用;
|
8 | 2020-08-21 | 董事、监事、经理人员信息 |
空
|
刘军
|
9 | 2020-08-21 | 负责人变更 |
姓名:窦琳; [退出]
|
姓名:刘军; [新增]
|
10 | 2020-08-21 | 负责人变更 |
窦琳 [退出]
|
刘军 [新增]
|