序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘晓钧 | 90% | 90.0万人民币 |
2 | 辛保庆 | 10% | 10.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
辛保庆
|
|
2 |
刘晓钧
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-12-14 | 期限变更 |
2021-05-25
|
空
|
2 | 2020-05-12 | 属地监管工商所 |
三条石街市场监管所
|
咸阳北路街市场监管所
|
3 | 2020-05-12 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
红桥区南运河北路御河湾新苑小区旁(三条石街办事处院内336房间)
|
天津红桥区咸阳北路46号银泰大厦B座605-17
|
4 | 2020-05-12 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
三条石街市场监管所
|
咸阳北路街市场监管所
|
5 | 2020-05-12 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
住所(经营场所):红桥区南运河北路御河湾新苑小区旁(三条石街办事处院内336房间)街道乡镇:空生产经营地:空生产经营地所在行政区划:空
|
住所(经营场所):天津红桥区咸阳北路46号银泰大厦B座605-17街道乡镇:咸阳北路街道生产经营地:天津红桥区咸阳北路46号银泰大厦B座605-17生产经营地所在行政区划:红桥区
|
6 | 2013-01-25 | 董事、监事、经理人员信息 |
法定代表人标识:否;任职起始日期:2011-05-26;
|
法定代表人标识:是;任职起始日期:2012-11-08;
|
7 | 2013-01-25 | 法定代表人信息 |
姓名:刘晓钧;任职起始日期:2011-05-26;
|
姓名:辛保庆;任职起始日期:2012-11-08;
|
8 | 2013-01-25 | 董事、监事、经理人员信息 |
法定代表人标识:是;任职起始日期:2011-05-26;
|
法定代表人标识:否;任职起始日期:2012-11-08;
|
9 | 2013-01-25 | 董事、监事、经理人员信息 |
任职起始日期:2011-05-26;姓名:刘晓钧;
|
任职起始日期:2012-11-08;姓名:辛保庆;
|
10 | 2013-01-25 | 法定代表人 |
刘晓钧
|
辛保庆
|