序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-03-22 | 负责人变更 |
李贺鹏 [退出]
|
王向军 [新增]
|
2 | 2021-03-22 | 负责人变更 |
姓名:李贺鹏; [退出]
|
姓名:王向军; [新增]
|
3 | 2020-11-06 | 负责人变更 |
袁丁 [退出]
|
李贺鹏 [新增]
|
4 | 2020-11-06 | 负责人变更 |
姓名:袁丁; [退出]
|
姓名:李贺鹏; [新增]
|
5 | 2017-08-29 | 负责人变更 |
陈庚 [退出]
|
袁丁 [新增]
|
6 | 2017-08-29 | 负责人变更 |
姓名:陈庚; [退出]
|
姓名:袁丁; [新增]
|
7 | 2017-08-29 | 隶属企业统一社会信用代码 |
空
|
*****885G
|
8 | 2017-08-29 | 电话 |
*****
|
27839553
|
9 | 2012-09-03 | 营业场所 |
和平区云南路3号
|
天津市和平区云南路3号
|
10 | 2012-09-03 | 电话 |
27830213
|
*****
|