序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李洪博 | 50% | 250.0万人民币 |
2 | 魏浩宇 | 50% | 250.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
蔡伟
|
|
2 |
李洪博
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-05-07 | 董事、监事、经理人员信息 |
任职截止日期:2048-06-12;
|
任职截止日期:空;
|
2 | 2019-05-07 | 董事、监事、经理人员信息 |
空
|
蔡伟
|
3 | 2019-05-07 | 董事、监事、经理人员信息 |
法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职起始日期:2018-07-25;姓名:于三多;国籍:中 国;
|
法定代表人标识:空;证件名称:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空;
|
4 | 2019-05-07 | 法定代表人 |
于三多
|
蔡伟
|
5 | 2019-05-07 | 董事、监事、经理人员信息 |
法定代表人标识:是;证件名称:身份证;任职起始日期:2018-07-25;姓名:于三多;国籍:中 国;
|
法定代表人标识:空;证件名称:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空;
|
6 | 2019-05-07 | 法定代表人信息 |
姓名:于三多;任职起始日期:2018-07-25;产生方式:选举;
|
姓名:蔡伟;任职起始日期:2019-04-28;产生方式:聘用;
|
7 | 2019-05-07 | 负责人变更 |
于三多 [退出]
|
蔡伟 [新增]
|
8 | 2019-05-07 | 负责人变更 |
姓名:于三多; [退出]
|
姓名:蔡伟; [新增]
|
9 | 2019-05-07 | 经营范围变更 |
计算机软件及网络技术开****、转让、咨询服务;计算机网络设备安装、维护;图文设计、商务信息咨询、财务信息咨询、市场调查、兼营广告业务、会议服务、劳务服务;批****和零售业。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
计算机软件及网络技术开****、转让、咨询服务;计算机网络设备安装、维护;图文设计、财务信息咨询、市场调查、兼营广告业务、会议服务、劳务服务;批****和零售业。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
10 | 2018-08-09 | 法定代表人信息 |
姓名:魏浩宇;任职起始日期:2018-06-13;
|
姓名:于三多;任职起始日期:2018-07-25;
|