序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王小颖 | 80% | 400.0万人民币 |
2 | 冯书珍 | 20% | 100.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
冯书珍
|
|
2 |
王小颖
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-27 | 投资人实缴出资信息 |
本期实缴出资额: 80.0出资日期: 2010-08-30
|
空
|
2 | 2021-04-27 | 法定代表人信息 |
姓名:刘峥;任聘单位:股东会;任职截止日期:2021-10-23;任职起始日期:2018-10-24;产生方式:委派;
|
姓名:冯书珍;任聘单位:3;任职截止日期:2023-04-18;任职起始日期:2021-04-19;产生方式:选举;
|
3 | 2021-04-27 | 法定代表人 |
刘峥
|
冯书珍
|
4 | 2021-04-27 | 董事、监事、经理人员信息 |
法定代表人标识:是;证件名称:身份证;任职截止日期:2030-08-31;任职起始日期:2018-10-24;姓名:刘峥;国籍:中 国;
|
法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空;
|
5 | 2021-04-27 | 董事、监事、经理人员信息 |
空
|
冯书珍
|
6 | 2021-04-27 | 董事、监事、经理人员信息 |
法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职截止日期:2030-08-31;任职起始日期:2018-10-24;姓名:刘峥;国籍:中 国;
|
法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空;
|
7 | 2021-04-27 | 董事、监事、经理人员信息 |
任职截止日期:2030-08-31;任职起始日期:2018-10-23;
|
任职截止日期:2023-04-18;任职起始日期:2021-04-19;
|
8 | 2021-04-27 | 负责人变更 |
姓名:刘峥; [退出]
|
姓名:冯书珍; [新增]
|
9 | 2021-04-27 | 负责人变更 |
刘峥 [退出]
|
冯书珍 [新增]
|
10 | 2021-04-27 | 投资人变更 |
本期实缴出资额: 80.0;出资日期: 2012-04-16 [退出]
|
空
|