序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 吴勇 | 90% | 90.0万人民币 |
2 | 吴凡 | 10% | 10.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吴凡
|
|
2 |
吴勇
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-14 | 期限变更 |
2024-01-07
|
空
|
2 | 2017-06-27 | 董事、监事、经理人员信息 |
空
|
吴勇
|
3 | 2017-06-27 | 董事、监事、经理人员信息 |
法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职截止日期:2016-12-18;任职起始日期:2013-12-19;姓名:吴方伦;国籍:中国;
|
法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空;
|
4 | 2017-06-27 | 联络员信息 |
空
|
吴凡
|
5 | 2017-05-23 | 董事、监事、经理人员信息 |
任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:刘金力;
|
任职截止日期:2020-05-21;任职起始日期:2017-05-22;姓名:吴凡;
|
6 | 2017-05-23 | 法定代表人信息 |
姓名:刘金力;任职截止日期:2017-12-14;任职起始日期:2014-12-15;
|
姓名:吴凡;任职截止日期:2020-05-21;任职起始日期:2017-05-22;
|
7 | 2017-05-23 | 法定代表人 |
刘金力
|
吴凡
|
8 | 2017-05-23 | 负责人变更 |
刘金力 [退出]
|
吴凡 [新增]
|
9 | 2017-05-23 | 负责人变更 |
姓名:刘金力; [退出]
|
姓名:吴凡; [新增]
|
10 | 2016-07-27 | 注册资本 |
3.0
|
100.0( + 3233.33333% )
|