序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 曹乐嘉 | 100% | 500.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
曹乐嘉
|
|
2 |
曹鸿琪
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-01-24 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
住所(经营场所):天津自贸试验区(空港经济区)环河南路88号2-2201号房间街道乡镇:null生产经营地:天津自贸试验区(空港经济区)环河南路88号2-2201号房间
|
住所(经营场所):天津自贸试验区(空港经济区)中心大道华盈大厦-1012街道乡镇:保税区管委会生产经营地:天津自贸试验区(空港经济区)中心大道华盈大厦-1012
|
2 | 2019-01-24 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
天津自贸试验区(空港经济区)环河南路88号2-2201号房间
|
天津自贸试验区(空港经济区)中心大道华盈大厦-1012
|
3 | 2017-06-22 | 董事、监事、经理人员信息 |
任职截止日期:2019-03-08;任职起始日期:2016-03-09;姓名:王喆;
|
任职截止日期:2020-06-20;任职起始日期:2017-06-21;姓名:曹乐嘉;
|
4 | 2017-06-22 | 法定代表人信息 |
姓名:王喆;任职截止日期:2019-03-08;任职起始日期:2016-03-09;
|
姓名:曹乐嘉;任职截止日期:2020-06-20;任职起始日期:2017-06-21;
|
5 | 2017-06-22 | 董事、监事、经理人员信息 |
法定代表人标识:是;任职截止日期:2019-03-08;任职起始日期:2016-03-09;姓名:王喆;
|
法定代表人标识:否;任职截止日期:2020-06-20;任职起始日期:2017-06-21;姓名:曹鸿琪;
|
6 | 2017-06-22 | 董事、监事、经理人员信息 |
法定代表人标识:否;任职截止日期:2019-03-08;任职起始日期:2016-03-09;
|
法定代表人标识:是;任职截止日期:2020-06-20;任职起始日期:2017-06-21;
|
7 | 2017-06-22 | 法定代表人 |
王喆
|
曹乐嘉
|
8 | 2017-06-22 | 负责人变更 |
姓名:王喆; [退出]
|
姓名:曹乐嘉; [新增]
|
9 | 2017-06-22 | 负责人变更 |
王喆 [退出]
|
曹乐嘉 [新增]
|
10 | 2017-06-22 | 其他事项备案 |
姓名:王喆;
|
姓名:曹乐嘉;
|