序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李文忠 | 100% | 1000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李文忠
|
|
2 |
吕福铭
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-22 | 董事、监事、经理人员信息 |
空
|
吕福铭
|
2 | 2021-06-22 | 行业代码 |
其他技术推广服务
|
其他批****业
|
3 | 2021-06-22 | 董事、监事、经理人员信息 |
法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职截止日期:2024-01-25;任职起始日期:2021-01-26;姓名:孙帅;国籍:中 国;任职日期:2099-01-31;
|
法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空;任职日期:空;
|
4 | 2021-06-22 | 董事、监事、经理人员信息 |
空
|
李文忠
|
5 | 2021-06-22 | 法定代表人 |
杜传黎
|
李文忠
|
6 | 2021-06-22 | 董事、监事、经理人员信息 |
法定代表人标识:是;证件名称:身份证;任职截止日期:2024-01-25;任职起始日期:2021-01-26;姓名:杜传黎;国籍:中 国;任职日期:2099-01-31;
|
法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空;任职日期:空;
|
7 | 2021-06-22 | 法定代表人信息 |
姓名:杜传黎;任职截止日期:2024-01-25;任职起始日期:2021-01-26;
|
姓名:李文忠;任职截止日期:2024-06-20;任职起始日期:2021-06-21;
|
8 | 2021-06-22 | 董事、监事、经理人员信息 |
法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职截止日期:2024-01-25;任职起始日期:2021-01-26;姓名:杜传黎;国籍:中 国;任职日期:2099-01-31;
|
法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空;任职日期:空;
|
9 | 2021-06-22 | 其他事项备案 |
其他技术推广服务
|
其他批****业
|
10 | 2021-06-22 | 经营范围变更 |
一般项目:技术服务、技术开****、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);科技中介服务;科普宣传服务;会议及展览服务;礼仪服务;票务代理服务;市场营销策划;组织文化艺术交流活动;仪器仪表修理;广告设计、代理;汽车租赁;汽车零配件批****;汽车零配件零售;汽车装饰用品销售;电子产品销售;光通信设备销售;通信设备销售;五金产品批****;五金产品零售;机械设备租赁;机械设备销售;金属制品销售;日用百货销售;针纺织品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:货物进出口;进出口代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
一般项目:货物进出口;技术进出口;进出口代理;国内货物运输代理;新能源汽车整车销售;汽车新车销售;摩托车及零配件零售;摩托车及零配件批****;机械设备租赁;机械设备销售;电车销售;汽车租赁;自行车及零配件批****;自行车及零配件零售;五金产品批****;五金产品零售;木材销售;针纺织品及原料销售;食用农产品批****;食用农产品零售;金属材料销售;服装服饰批****;服装服饰零售;日用百货销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|