序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈乾坤 | 34% | 680万人民币 |
2 | 张志良 | 33% | 660万人民币 |
3 | 戈强 | 33% | 660万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈乾坤
|
|
2 |
刘欣新
|
|
3 |
李淑
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-02-08 | 董事、监事、经理人员信息 |
法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职截止日期:2022-12-01;任职起始日期:2019-12-01;姓名:李家骥;国籍:中 国;
|
法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空;
|
2 | 2022-02-08 | 法定代表人 |
李海峰
|
陈乾坤
|
3 | 2022-02-08 | 董事、监事、经理人员信息 |
空
|
李淑
|
4 | 2022-02-08 | 董事、监事、经理人员信息 |
空
|
陈乾坤
|
5 | 2022-02-08 | 董事、监事、经理人员信息 |
法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职截止日期:2022-12-01;任职起始日期:2019-12-01;姓名:于洁;国籍:中 国;
|
法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空;
|
6 | 2022-02-08 | 董事、监事、经理人员信息 |
空
|
刘欣新
|
7 | 2022-02-08 | 法定代表人信息 |
姓名:李海峰;任聘单位:3;任职截止日期:2022-12-01;任职起始日期:2019-12-02;产生方式:选举;
|
姓名:陈乾坤;任聘单位:执行董事;任职截止日期:2025-01-05;任职起始日期:2022-01-06;产生方式:聘用;
|
8 | 2022-02-08 | 董事、监事、经理人员信息 |
法定代表人标识:是;证件名称:身份证;任职截止日期:2022-12-01;任职起始日期:2019-12-01;姓名:李海峰;国籍:中 国;
|
法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空;
|
9 | 2022-02-08 | 负责人变更 |
李海峰 [退出]
|
陈乾坤 [新增]
|
10 | 2022-02-08 | 负责人变更 |
姓名:李海峰; [退出]
|
姓名:陈乾坤; [新增]
|