序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 孙工厂 | 100% | 1000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
孙苏杭
|
|
2 |
马留起
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-27 | 董事、监事、经理人员信息 |
法定代表人标识:是;证件名称:身份证;任职起始日期:2014-02-28;姓名:孙工厂;国籍:中 国;
|
法定代表人标识:空;证件名称:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空;
|
2 | 2021-12-27 | 董事、监事、经理人员信息 |
空
|
孙苏杭
|
3 | 2021-12-27 | 法定代表人 |
孙工厂
|
孙苏杭
|
4 | 2021-12-27 | 董事、监事、经理人员信息 |
空
|
马留起
|
5 | 2021-12-27 | 董事、监事、经理人员信息 |
法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职截止日期:2013-01-07;任职起始日期:2010-01-08;姓名:徐卫华;国籍:中 国;
|
法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空;
|
6 | 2021-12-27 | 法定代表人信息 |
姓名:孙工厂;任聘单位:股东会;任职起始日期:2014-02-28;产生方式:选举;
|
姓名:孙苏杭;任聘单位:股东指派;任职起始日期:2021-12-23;产生方式:委派;
|
7 | 2021-12-27 | 董事、监事、经理人员信息 |
法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职起始日期:2014-02-28;姓名:赵爱英;国籍:中 国;
|
法定代表人标识:空;证件名称:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空;
|
8 | 2021-12-27 | 负责人变更 |
孙工厂 [退出]
|
孙苏杭 [新增]
|
9 | 2021-12-27 | 负责人变更 |
姓名:孙工厂; [退出]
|
姓名:孙苏杭; [新增]
|
10 | 2016-05-31 | 注册资本 |
80.0
|
1000.0( + 1150% )
|