序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 孙占军 | 95% | 950万人民币 |
2 | 李英 | 5% | 50万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
孙占军
|
|
2 |
陆伟强
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-01-13 | 投资人实缴出资信息 |
本期实缴出资额: 50.0出资日期: 2010-08-13
|
空
|
2 | 2020-01-13 | 注册资本变更 |
100.0
|
1000.0( + 900% )
|
3 | 2020-01-13 | 投资人变更 |
本期实缴出资额: 50.0;出资日期: 2010-08-13 [退出]
|
空
|
4 | 2017-05-15 | 住所或经营场所信息 |
住所(经营场所):西青区王稳庄镇小孙庄村南街道乡镇:空生产经营地:空生产经营地所在行政区划:空
|
住所(经营场所):天津市西青区王稳庄镇赛达工业园盛达一支路16号-7街道乡镇:王稳庄镇生产经营地:天津市西青区王稳庄镇赛达工业园盛达一支路16号-7生产经营地所在行政区划:西青区
|
5 | 2017-05-15 | 住所 |
西青区王稳庄镇小孙庄村南
|
天津市西青区王稳庄镇赛达工业园盛达一支路16号-7
|
6 | 2017-04-12 | 法定代表人信息 |
姓名:李英;任职截止日期:空;任职起始日期:2010-08-10;
|
姓名:孙占军;任职截止日期:2020-04-05;任职起始日期:2017-04-06;
|
7 | 2017-04-12 | 董事、监事、经理人员信息 |
任职截止日期:空;任职起始日期:2010-08-10;姓名:李英;
|
任职截止日期:2020-04-05;任职起始日期:2017-04-06;姓名:孙占军;
|
8 | 2017-04-12 | 法定代表人 |
李英
|
孙占军
|
9 | 2017-04-12 | 负责人变更 |
李英 [退出]
|
孙占军 [新增]
|
10 | 2017-04-12 | 负责人变更 |
姓名:李英; [退出]
|
姓名:孙占军; [新增]
|