序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杨莉萍 | 100% | 1000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨莉萍
|
|
2 |
祝屹立
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
天津嘉创智通信息科技有限公司西安分公司
|
杨莉萍 | 2019-04-24 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-01-13 | 董事、监事、经理人员信息 |
空
|
祝屹立
|
2 | 2020-01-13 | 董事、监事、经理人员信息 |
任职截止日期:2022-07-18;任职起始日期:2019-07-19;
|
任职截止日期:2022-12-24;任职起始日期:2019-12-25;
|
3 | 2020-01-13 | 董事、监事、经理人员信息 |
法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职截止日期:2022-07-18;任职起始日期:2019-07-19;姓名:胡志能;国籍:中 国;
|
法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空;
|
4 | 2019-07-25 | 董事、监事、经理人员信息 |
空
|
胡志能
|
5 | 2019-07-25 | 董事、监事、经理人员信息 |
空
|
杨莉萍
|
6 | 2019-07-25 | 法定代表人 |
杨芳
|
杨莉萍
|
7 | 2019-07-25 | 法定代表人信息 |
姓名:杨芳;任聘单位:股东会;任职截止日期:2018-01-27;任职起始日期:2015-01-28;产生方式:选举;
|
姓名:杨莉萍;任聘单位:股东;任职截止日期:2022-07-18;任职起始日期:2019-07-19;产生方式:委派;
|
8 | 2019-07-25 | 董事、监事、经理人员信息 |
法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职截止日期:2018-01-27;任职起始日期:2015-01-28;姓名:杨莉萍;国籍:中 国;
|
法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空;
|
9 | 2019-07-25 | 董事、监事、经理人员信息 |
法定代表人标识:是;证件名称:身份证;任职截止日期:2018-01-27;任职起始日期:2015-01-28;姓名:杨芳;国籍:中 国;
|
法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空;
|
10 | 2019-07-25 | 负责人变更 |
姓名:杨芳; [退出]
|
姓名:杨莉萍; [新增]
|