序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 路亚娟 | 100% | 500.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
路亚娟
|
|
2 |
成方林
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-12-30 | 董事、监事、经理人员信息 |
法定代表人标识:是;证件名称:身份证;任职截止日期:2019-08-15;任职起始日期:2018-08-16;姓名:赵清云;国籍:中 国;
|
法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空;
|
2 | 2020-12-30 | 董事、监事、经理人员信息 |
空
|
路亚娟
|
3 | 2020-12-30 | 董事、监事、经理人员信息 |
法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职截止日期:2019-08-15;任职起始日期:2018-08-16;姓名:赵清云;国籍:中 国;
|
法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空;
|
4 | 2020-12-30 | 董事、监事、经理人员信息 |
法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职截止日期:2019-08-15;任职起始日期:2018-08-16;姓名:车延博;国籍:中 国;
|
法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空;
|
5 | 2020-12-30 | 法定代表人 |
赵清云
|
路亚娟
|
6 | 2020-12-30 | 法定代表人信息 |
姓名:赵清云;任聘单位:股东;任职截止日期:2019-08-15;任职起始日期:2018-08-16;
|
姓名:路亚娟;任聘单位:1;任职截止日期:2023-12-28;任职起始日期:2020-12-29;
|
7 | 2020-12-30 | 董事、监事、经理人员信息 |
空
|
成方林
|
8 | 2020-12-30 | 负责人变更 |
赵清云 [退出]
|
路亚娟 [新增]
|
9 | 2020-12-30 | 负责人变更 |
姓名:赵清云; [退出]
|
姓名:路亚娟; [新增]
|
10 | 2019-12-05 | 属地监管工商所 |
学府街市场所
|
向阳路街市场所
|