序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王秀清 | 50% | 5.0万人民币 |
2 | 王博宇 | 50% | 5.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王博宇
|
|
2 |
王秀清
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-04-01 | 法定代表人信息 |
姓名:王永成;任职截止日期:2023-02-28;任职起始日期:2020-03-01;
|
姓名:王博宇;任职截止日期:2023-03-30;任职起始日期:2020-03-31;
|
2 | 2020-04-01 | 董事、监事、经理人员信息 |
空
|
王秀清
|
3 | 2020-04-01 | 董事、监事、经理人员信息 |
法定代表人标识:是;证件名称:身份证;任职截止日期:2023-02-28;任职起始日期:2020-03-01;姓名:王永成;国籍:中 国;
|
法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空;
|
4 | 2020-04-01 | 法定代表人 |
王永成
|
王博宇
|
5 | 2020-04-01 | 董事、监事、经理人员信息 |
法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职截止日期:2023-02-28;任职起始日期:2020-03-01;姓名:王博宇;国籍:中 国;
|
法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空;
|
6 | 2020-04-01 | 董事、监事、经理人员信息 |
空
|
王博宇
|
7 | 2020-04-01 | 董事、监事、经理人员信息 |
法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职截止日期:2023-02-28;任职起始日期:2020-03-01;姓名:王永成;国籍:中 国;
|
法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空;
|
8 | 2020-04-01 | 负责人变更 |
姓名:王永成; [退出]
|
姓名:王博宇; [新增]
|
9 | 2020-04-01 | 负责人变更 |
王永成 [退出]
|
王博宇 [新增]
|