序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 赵津生 | 60% | 18.0万人民币 |
2 | 于之才 | 40% | 12.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
赵健宇
|
|
2 |
王菊芬
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-07-12 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
天津市和平区劝业场街河北路信德大厦512室
|
天津市和平区劝业场街河北路信德大厦908-2室
|
2 | 2019-07-12 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
住所(经营场所):天津市和平区劝业场街河北路信德大厦512室场所(经营场所)产权:租赁单位产权房街道乡镇:null生产经营地:天津市和平区劝业场街河北路信德大厦512室
|
住所(经营场所):天津市和平区劝业场街河北路信德大厦908-2室场所(经营场所)产权:其他街道乡镇:劝业场街道生产经营地:天津市和平区劝业场街河北路信德大厦908-2室
|
3 | 2018-04-10 | 高级管理人员备案 |
姓名:杨露; [退出]
|
姓名:赵健宇; [新增]
|
4 | 2018-04-10 | 法定代表人 |
杨露
|
赵健宇
|
5 | 2018-04-10 | 董事、监事、经理人员信息 |
任职起始日期:2013-04-18;姓名:杨露;
|
任职起始日期:2018-04-08;姓名:赵健宇;
|
6 | 2018-04-10 | 法定代表人信息 |
姓名:杨露;任职起始日期:2013-04-18;
|
姓名:赵健宇;任职起始日期:2018-04-08;
|
7 | 2018-04-10 | 负责人变更 |
姓名:杨露; [退出]
|
姓名:赵健宇; [新增]
|
8 | 2018-04-10 | 负责人变更 |
杨露 [退出]
|
赵健宇 [新增]
|
9 | 2016-05-09 | 住所或经营场所信息 |
住所(经营场所):天津市和平区长春道10号316室街道乡镇:空生产经营地:空生产经营地所在行政区划:空
|
住所(经营场所):天津市和平区劝业场街河北路信德大厦512室街道乡镇:劝业场街生产经营地:天津市和平区劝业场街河北路信德大厦512室生产经营地所在行政区划:和平区
|
10 | 2016-05-09 | 住所 |
天津市和平区长春道10号316室
|
天津市和平区劝业场街河北路信德大厦512室
|