序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 段佳佳 | 50% | 150.0万人民币 |
2 | 李强强 | 50% | 150.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
段佳佳
|
|
2 |
李强强
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-28 | 董事、监事、经理人员信息 |
任职截止日期:2024-05-06;任职起始日期:2021-05-07;
|
任职截止日期:2024-12-26;任职起始日期:2021-12-27;
|
2 | 2021-12-28 | 董事、监事、经理人员信息 |
法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职截止日期:2024-05-06;任职起始日期:2021-05-07;姓名:李强强;国籍:中 国;
|
法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空;
|
3 | 2021-12-28 | 董事、监事、经理人员信息 |
空
|
李强强
|
4 | 2021-12-28 | 董事、监事、经理人员信息 |
法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职截止日期:2024-05-06;任职起始日期:2021-05-07;姓名:王冠博;国籍:中 国;
|
法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空;
|
5 | 2021-12-28 | 董事、监事、经理人员信息 |
空
|
段佳佳
|