序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 际华集团股份有限公司 | 100% | 25100.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
熊明俊
|
|
2 |
董芳
|
|
3 |
田向阳
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
际华三五三七有限责任公司贵定分公司
|
田向阳 | 2018-11-02 |
2 |
际华三五三七制鞋有限责任公司花溪分公司
|
杜江 | 2011-12-23 |
3 |
际华三五三七有限责任公司龙里分公司
|
罗盛勇 | 1998-04-28 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-03 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
熊明俊
|
田向阳
|
2 | 2022-08-03 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
董芳、熊明俊、田向阳
|
董芳、田向阳
|
3 | 2021-12-01 | 章程备案 |
无
|
无
|
4 | 2021-12-01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
董芳熊明俊田向阳
|
董芳熊明俊田向阳
|
5 | 2021-11-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
熊明俊马晶晶 [退出]田向阳
|
董芳 [新增]熊明俊田向阳
|
6 | 2021-05-31 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
熊明俊马晶晶
|
熊明俊马晶晶田向阳 [新增]
|
7 | 2021-02-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
熊明俊姜楠 [退出]
|
熊明俊马晶晶 [新增]
|
8 | 2019-12-31 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杜江 [退出]熊明俊姜楠
|
熊明俊姜楠
|
9 | 2019-12-31 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
杜江
|
熊明俊
|
10 | 2019-08-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
马建国 [退出]杜江熊明俊
|
杜江熊明俊姜楠 [新增]
|