序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 贵州宏能投资有限公司 | 41.5% | 20750.0万人民币 |
2 | 贵阳市卫生健康投资有限公司 | 28.5% | 14250.0万人民币 |
3 | 贵阳市农业农垦投资****展集团有限公司 | 15% | 7500.0万人民币 |
4 | 贵阳水务集团有限公司 | 15% | 7500.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈卫
|
|
2 |
王刚
|
|
3 |
孙成秀
|
|
4 |
周骁
|
|
5 |
刘英
|
|
6 |
位秉忠
|
|
7 |
孙永林
|
|
8 |
费洋
|
|
9 |
任晓菊
|
|
10 |
李红英
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-10-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
王刚刘俊良 [退出]谢文杨慧位秉忠周骁孙永林孙成秀蒋璐 [退出]陈卫肖笛 [退出]安然 [退出]任晓菊刘晖
|
孙永林孙成秀李红英 [新增]陈卫费洋 [新增]罗贵江 [新增]任晓菊刘晖王刚刘英 [新增]谢文杨慧位秉忠周骁
|
2 | 2019-12-19 | 章程备案变更 |
无
|
无
|
3 | 2019-12-19 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
贵州宏能投资有限公司:*;贵阳市医院管理(集团)有限公司:*; [退出]贵阳市工商资产经营管理有限公司:*;贵阳供销集团有限公司:*;贵阳市农业农垦投资****展集团有限公司:*;
|
贵州宏能投资有限公司:*;贵阳供销集团有限公司:*;贵阳市农业农垦投资****展集团有限公司:*;贵阳市卫生健康投资集团有限公司:*; [新增]贵阳市工商资产经营管理有限公司:*;
|
4 | 2019-09-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
王刚黄震 [退出]赵文筑 [退出]杨慧位秉忠王久忆 [退出]孙永林孙成秀蒋璐刘隆平 [退出]肖笛安然任晓菊刘晖
|
王刚刘俊良 [新增]谢文 [新增]杨慧位秉忠周骁 [新增]孙永林孙成秀蒋璐陈卫 [新增]肖笛安然任晓菊刘晖
|
5 | 2019-09-10 | 章程备案变更 |
无
|
无
|
6 | 2019-09-10 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
刘隆平
|
陈卫
|
7 | 2019-09-10 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
贵州宏能投资有限公司:*;贵阳市医院管理(集团)有限公司:*;贵阳市农业投资****展(集团)有限公司:*; [退出]贵阳供销集团有限公司:*;贵阳市工商资产经营管理有限公司:*;
|
贵州宏能投资有限公司:*;贵阳供销集团有限公司:*;贵阳市医院管理(集团)有限公司:*;贵阳市工商资产经营管理有限公司:*;贵阳市农业农垦投资****展集团有限公司:*; [新增]
|
8 | 2018-08-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王刚黄震赵文筑杨慧位秉忠王凯 [退出]王久忆孙永林孙成秀罗贵江 [退出]蒋璐刘隆平
|
王刚黄震赵文筑杨慧位秉忠王久忆孙永林孙成秀蒋璐刘隆平肖笛 [新增]安然 [新增]任晓菊 [新增]刘晖 [新增]
|
9 | 2018-07-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
黄震赵文筑杨慧位秉忠王敏 [退出]王凯王久忆孙永林孙成秀罗贵江蒋璐刘隆平
|
王刚 [新增]黄震赵文筑杨慧位秉忠王凯王久忆孙永林孙成秀罗贵江蒋璐刘隆平
|
10 | 2017-10-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
黄震赵文筑杨慧位秉忠王敏王凯王久忆孙永林孙成秀罗贵江蒋璐
|