序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-09-24 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
张晓军
|
刘彦
|
2 | 2020-09-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
青松梅
|
青松梅
|
3 | 2019-03-13 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
青松梅
|
张晓军
|
4 | 2016-04-06 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、个体户经营者、投资人、合伙事务执行人等变更) |
雷军霞 [退出]
|
青松梅 [新增]
|
5 | 2014-02-21 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
杨吉
|
雷军霞
|
6 | 2014-02-21 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
外汇业务:办理外汇存款;贷款、结算业务;外汇汇款;外币兑换;结汇、售汇;通过上级行办理代客外汇买卖;代理国外信用卡付款;人民币业务:办理人民币存、贷款、结算;办理票据贴现;代理****行、兑付、销售政府债券;买卖政府债券;代理收付款项及代理保险业务。
|
办理各项存款、贷款业务;办理国内外结算;办理票据业务;办理银行卡业务;外汇买卖及代理业务;代理****行、代理兑付、承销政府债券、金融债券及除股票以外的有价证券;从事同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项;代理保险业务;提供保管箱服务;资信调查、咨询、见证业务;贵金属买卖;经中国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。
|
7 | 2013-08-16 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
鲁政
|
杨吉
|
8 | 2011-09-20 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
张弢
|
鲁政
|
9 | 2009-09-04 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
饶国蓉
|
张弢
|
10 | 2008-07-31 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
宋天文
|
饶国蓉
|