序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 岑林玲 | 100% | 1000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘雪峰
|
|
2 |
缪优娜
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
贵州润芝霖生态农业科技开****有限公司长顺分公司
|
岑林玲 | 2013-03-26 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-22 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
10
|
长期
|
2 | 2021-06-22 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
岑林玲
|
刘雪峰
|
3 | 2021-06-22 | 章程备案 |
无
|
无
|
4 | 2021-06-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
孟勇 [退出]岑林玲 [退出]
|
缪优娜 [新增]刘雪峰 [新增]
|
5 | 2017-08-24 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
A****
|
A****
|
6 | 2017-08-24 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
生态农业开****、研究;生态旅游开****;生态农业技术咨询;农产品;花卉苗木种植、畜禽养殖、中草药种植、茶种植、加工、批零销售及出口;土地开****、土地复垦、土地整理。
|
生态农业开****、研究;生态旅游开****;生态农业技术咨询;农产品;花卉苗木种植、畜禽养殖、销售;中草药种植、茶种植、加工、批零销售及出口;农业生态蔬菜、食用菌种植、销售、运输;农业基础设施设备、原材料采购及加工;土地开****、土地复垦、土地整理。
|
7 | 2017-08-24 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
A0210
|
A0210
|
8 | 2016-08-03 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
A
|
A
|
9 | 2016-08-03 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
生态农业开****、研究;生态旅游开****;生态农业技术咨询;农产品;花卉苗木种植、销售;畜禽养殖、销售;土地开****、土地复垦、土地整理。
|
生态农业开****、研究;生态旅游开****;生态农业技术咨询;农产品;花卉苗木种植、畜禽养殖、中草药种植、茶种植、加工、批零销售及出口;土地开****、土地复垦、土地整理。
|
10 | 2016-08-03 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
A0210
|
A0210
|