序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-24 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
杨春龙
|
刘泽平
|
2 | 2022-08-24 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
长期
|
2032-12-15
|
3 | 2022-08-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨春龙 [退出]
|
刘泽平 [新增]
|
4 | 2019-04-23 | 名称变更(字号名称、集团名称等)变更 |
贵州北源电力股份有限公司鱼塘水电站
|
贵州北源电力股份有限公司道真鱼塘分公司
|
5 | 2019-04-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
陈友洪 [退出]
|
杨春龙 [新增]
|
6 | 2019-04-23 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
陈友洪
|
杨春龙
|
7 | 2016-06-17 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
潘文贤
|
陈友洪
|