序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李鹏键 [退出]
|
杜军 [新增]
|
2 | 2022-07-04 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
李鹏键
|
杜军
|
3 | 2021-06-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
苏贞凤 [退出]
|
李鹏键 [新增]
|
4 | 2021-06-24 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
苏贞凤
|
李鹏键
|
5 | 2020-12-22 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
余海花
|
苏贞凤
|
6 | 2020-12-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
余海花 [退出]
|
苏贞凤 [新增]
|
7 | 2019-04-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
刘丽 [退出]
|
余海花 [新增]
|
8 | 2019-04-19 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
刘丽
|
余海花
|
9 | 2019-01-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
吴荣念 [退出]
|
刘丽 [新增]
|
10 | 2019-01-22 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
吴荣念
|
刘丽
|