序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李威威 | 60.00016% | 763.79万 |
2 | 陈正贤 | 39.99984% | 509.19万 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-17 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
陈正贤
|
李威威
|
2 | 2021-09-17 | 章程备案 |
无
|
无
|
3 | 2021-09-17 | 其他事项备案 |
2
|
2
|
4 | 2021-09-10 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
陈正贤;李丽; [退出]
|
陈正贤:39.9998%;李威威:60.0002%; [新增]
|
5 | 2021-09-10 | 章程备案 |
无
|
无
|
6 | 2021-09-10 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
李丽
|
陈正贤
|
7 | 2021-09-10 | 其他事项备案 |
2
|
2
|
8 | 2020-10-28 | 其他事项备案 |
***********
|
***********
|
9 | 2020-10-28 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
李丽;马洪书; [退出]
|
陈正贤; [新增]李丽;
|
10 | 2019-03-22 | 其他事项备案 |
*
|
无
|