序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李勇 | 45.0万人民币 | |
2 | 李启长 | 45.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李刚
|
|
2 |
李启长
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-23 | 联络员备案 |
李勇 *** 备案手机:***
|
王燕 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
2 | 2021-12-30 | 联络员备案 |
李勇 *** 备案手机:***
|
李勇 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
3 | 2019-02-22 | 经营期限 |
2009年2月23日 至 2019年2月23日
|
2009年2月23日 至 2029年2月23日
|
4 | 2018-01-22 | 联络员备案 |
李勇 *** 备案手机:***
|
李勇 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
5 | 2016-07-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李勇 [退出]
|
李刚 [新增]
|
6 | 2016-07-12 | 经理备案 |
|
李刚 [新增]
|
7 | 2016-07-12 | 董事备案 |
李勇 [退出]
|
李刚 [新增]
|
8 | 2016-07-12 | 法定代表人变更 |
李勇
|
李刚
|