序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王超 | 52% | 312.0万人民币 |
2 | 张程绰 | 48% | 288.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王超
|
|
2 |
张程绰
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
云南枫普人力资源服务有限公司广州分公司
|
黄爱贞 | 2021-01-25 |
2 |
云南枫普人力资源服务有限公司成都分公司
|
陈春睿 | 2020-09-28 |
3 |
云南枫普人力资源服务有限公司曲靖分公司
|
张子悦 | 2020-07-06 |
4 |
云南枫普人力资源服务有限公司楚雄分公司
|
李竹芳 | 2020-06-22 |
5 |
云南枫普人力资源服务有限公司山东济南分公司
|
马骏 | 2020-05-14 |
6 |
云南枫普人力资源服务有限公司北京分公司
|
王超 | 2020-05-13 |
7 |
云南枫普人力资源服务有限公司玉溪分公司
|
徐金辉 | 2020-03-30 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-07-12 | 经营范围变更 |
人力资源信息服务及管理;职业技能培训(不含学历培训);国内各类广告的设计、制作、代理及****布;承办会议及商品展览展示活动;经济信息咨询;企业管理咨询;商务信息咨询(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
人力资源服务(按《人力资源服务许可证》核定的范围及时限开展经营活动)、人力资源管理;劳务派遣;国内各类广告的设计、制作、代理及****布;承办会议及商品展览展示活动;经济信息咨询;企业管理咨询;商务信息咨询(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
2 | 2017-08-14 | 经营范围变更 |
人力资源信息服务及管理;国内各类广告的设计、制作、代理及****布;承办会议及商品展览展示活动;经济信息咨询;企业管理咨询;商务信息咨询(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
人力资源信息服务及管理;职业技能培训(不含学历培训);国内各类广告的设计、制作、代理及****布;承办会议及商品展览展示活动;经济信息咨询;企业管理咨询;商务信息咨询(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|