序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 高丽凤 | 25% | 50 |
2 | 李昌云 | 25% | 50 |
3 | 甘幼龙 | 17.5% | 35 |
4 | 崔宽 | 12.5% | 25 |
5 | 严日亮 | 10% | 20 |
6 | 李尚光 | 10% | 20 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
崔宽
|
|
2 |
韦祥顺
|
|
3 |
李昌云
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-09-20 | 投资人(股权)变更 |
韦祥顺 出资 15万人民币; [退出]李昌云 出资 50万人民币;崔宽 出资 25万人民币;甘幼龙 出资 30万人民币;严日亮 出资 20万人民币;李尚光 出资 10万人民币;高丽凤 出资 50万人民币;
|
李昌云 出资 50万人民币;崔宽 出资 25万人民币;甘幼龙 出资 35( + 16.66667% )万人民币;严日亮 出资 20万人民币;李尚光 出资 20( + 100% )万人民币;高丽凤 出资 50万人民币;
|
2 | 2022-09-01 | 联络员备案 |
罗建宇 *** 备案手机:***
|
孙亚玲 *** 备案手机:***
|
3 | 2022-06-24 | 财务负责人 |
韦祥顺 ***
|
李思渊 ***
|
4 | 2022-06-24 | 地址变更 |
云南省昆明市宜良县宜良县狗街镇上高古马村上村
|
云南省昆明市宜良县九乡乡陇城村委会浑水塘村
|
5 | 2021-06-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
韦祥顺
|
崔宽
|
6 | 2021-06-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
甘幼龙
|
韦祥顺
|
7 | 2021-06-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
韦祥顺
|
李昌云
|
8 | 2021-06-04 | 经理备案 |
韦祥顺 [退出]
|
李昌云 [新增]
|
9 | 2021-06-04 | 董事备案 |
韦祥顺 [退出]
|
崔宽 [新增]
|
10 | 2021-06-04 | 监事备案 |
甘幼龙 [退出]
|
韦祥顺 [新增]
|