序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 华电云南****电有限公司 | 56% | 436653.84万人民币 |
2 | 中国长江电力股份有限公司 | 23% | 179339.97万人民币 |
3 | 华能澜沧江水电股份有限公司 | 11% | 85771.29万人民币 |
4 | 云南省配售电有限公司 | 10% | 77973.9万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
周卫东
|
|
2 |
郑江涛
|
|
3 |
曾淑兰
|
|
4 |
李天智
|
|
5 |
王宝忠
|
|
6 |
邓玲丽
|
|
7 |
沈洁
|
|
8 |
田勇
|
|
9 |
李平诗
|
|
10 |
史思祥
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
云南华电金沙江中游水电开****有限公司梨园****电分公司
|
吴华 | 2015-12-14 |
2 |
云南华电金沙江中游水电开****有限公司阿海****电分公司
|
李剑平 | 2012-06-25 |
3 |
云南金沙江中游水电开****有限公司北京办事处
|
马兰利 | 2011-03-09 |
4 |
云南金沙江中游水电开****有限公司梨园水电站建设分公司
|
高迎新 | 2010-06-29 |
5 |
云南金沙江中游水电开****有限公司阿海水电站建设分公司
|
李世杰 | 2010-06-29 |
6 |
云南金沙江中游水电开****有限公司北京联络处
|
熊灿东 | 2007-01-16 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
田勇史思祥周卫东张锦灿 [退出]邓玲丽李平诗郑江涛王宝忠沈洁李天智
|
李平诗周卫东曾淑兰 [新增]邓玲丽史思祥郑江涛田勇李天智沈洁王宝忠
|
2 | 2022-06-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘昊东张娜徐粤李义赵虎刘新平秦岩
|
李义秦岩刘昊东刘新平徐粤张娜赵虎
|
3 | 2022-06-07 | 章程备案 |
无
|
章程(修订稿)备案。
|
4 | 2021-11-18 | 联络员备案 |
陈广志 *** 备案手机:***
|
陈广志 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
5 | 2021-07-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张钊 [退出]徐粤李义刘新平张娜秦岩赵虎
|
李义秦岩刘昊东 [新增]徐粤刘新平赵虎张娜
|
6 | 2021-07-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
高迎新 [退出]李平诗郑江涛吴云红 [退出]刘海波 [退出]张锦灿周卫东王宝忠黄国庆 [退出]邓炳超 [退出]
|
李平诗周卫东张锦灿史思祥 [新增]郑江涛邓玲丽 [新增]田勇 [新增]王宝忠李天智 [新增]沈洁 [新增]
|
7 | 2020-12-21 | 法定代表人变更 |
张志强
|
周卫东
|
8 | 2020-12-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张锦灿张志强 [退出]王宝忠邓炳超黄国庆刘海波李平诗周卫东高迎新郑江涛
|
李平诗周卫东张锦灿高迎新郑江涛刘海波吴云红 [新增]王宝忠黄国庆邓炳超
|
9 | 2020-12-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
周卫东 [退出]
|
郑江涛 [新增]
|
10 | 2020-06-16 | 董事备案 |
张志强徐海云 [退出]邓炳超郑江涛梁华 [退出]王宝忠李志农 [退出]高迎新黄国庆周卫东
|
李平诗 [新增]周卫东张锦灿 [新增]高迎新刘海波 [新增]郑江涛王宝忠邓炳超张志强黄国庆
|