序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 云南农垦集团有限责任公司 | 95.18974% | 15000.0万人民币 |
2 | 中央企业贫困地区(云南)产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 4.81026% | 758.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李思军
|
|
2 |
邬红梅
|
|
3 |
韦钧
|
|
4 |
罗翠影
|
|
5 |
吴学云
|
|
6 |
黄友明
|
|
7 |
张光鑫
|
|
8 |
易平安
|
|
9 |
资云峰
|
|
10 |
周庭东
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
云南省农垦工商总公司青岛办事处
|
易平安 | 2005-03-08 |
2 |
云南省农垦工商总公司天津经营部
|
易平安 | 2002-12-13 |
3 |
云南农垦贸易有限公司重庆分公司
|
杨峰 | 2002-10-24 |
4 |
云南省农垦工商总公司三真茶馆
|
代隆参 | 1999-04-12 |
5 |
云南农垦贸易有限公司第一分公司
|
杨笛 | 1997-12-10 |
6 |
云南农垦贸易有限公司三真分公司
|
杨笛 | 1997-07-08 |
7 |
省农垦工商总公司三真茶馆
|
||
8 |
省农垦工商总公司三真茶厂
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-10 | 联络员备案 |
田寄言 *** 备案手机:***
|
施子良 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
2 | 2022-06-10 | 联络员备案 |
施子良 *** 备案手机:***
|
施子良 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
3 | 2022-03-30 | 注册资本变更 |
15000万人民币
|
15758.000000万人民币( + 5.05333% )
|
4 | 2022-03-30 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
|
其他有限责任公司
|
5 | 2022-03-30 | 章程备案 |
无
|
2022-03-21章程(修订稿)备案。
|
6 | 2022-03-30 | 投资人(股权)变更 |
云南农垦集团有限责任公司 出资 15000万人民币;
|
云南农垦集团有限责任公司 出资 15000万人民币;中央企业贫困地区(云南)产业投资基金合伙企业(有限合伙) 出资 758万人民币; [新增]
|
7 | 2021-12-03 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
资云峰易平安李雪艺 [退出]
|
易平安周庭东 [新增]资云峰
|
8 | 2021-12-03 | 章程备案 |
无
|
2021-11-11章程备案
|
9 | 2021-12-03 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
黄训良 [退出]吴云林 [退出]宁顺良 [退出]李思军张光鑫
|
吴学云 [新增]黄友明 [新增]邬红梅 [新增]韦钧 [新增]罗翠影 [新增]李思军张光鑫
|
10 | 2020-12-30 | 联络员备案 |
腾羽鑫 *** 备案手机:***
|
田寄言 *** 备案手机:*** (网上办理)
|