序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 黄道章 | 51% | 510万人民币 |
2 | 张松林 | 40% | 400万人民币 |
3 | 马德理 | 9% | 90万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
黄道章
|
|
2 |
马德理
|
|
3 |
张松林
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-05-05 | 联络员备案 |
杨青华 *** 备案手机:***
|
夏惠 *** 备案手机:***
|
2 | 2018-04-26 | 联络员备案 |
茹朝贵 *** 备案手机:***
|
杨青华 *** 备案手机:***
|
3 | 2016-08-10 | 经营期限(营业期限)变更 |
2006年8月9日 至 2016年8月9日
|
2006年8月9日 至 2026年8月9日
|
4 | 2016-08-10 | 章程修正案备案 |
无
|
|