序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杨建平 | 49% | 1274.0万人民币 |
2 | 谢丹 | 41% | 1066.0万人民币 |
3 | 曾小兵 | 10% | 260.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王从婷
|
|
2 |
谢丹
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-06 | 经营期限 |
2011年11月10日 至 2021年11月10日
|
2011年11月10日 至 长期
|
2 | 2020-04-28 | 联络员备案 |
施元素 *** 备案手机:***
|
茶建霞 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
3 | 2019-05-14 | 法定代表人变更 |
张孟贵
|
王从婷
|
4 | 2019-05-14 | 投资人(股权)变更 |
杨建平 出资 1274万人民币;罗本云 出资 1326万人民币; [退出]
|
谢丹 出资 1066万人民币; [新增]杨建平 出资 1274万人民币;曾小兵 出资 260万人民币; [新增]
|
5 | 2019-05-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张孟贵 [退出]
|
王从婷 [新增]
|
6 | 2019-05-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨建平 [退出]
|
谢丹 [新增]
|
7 | 2019-03-21 | 联络员备案 |
朱赟鹏 *** 备案手机:***
|
施元素 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
8 | 2017-06-01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
罗本云 [退出]
|
张孟贵 [新增]
|
9 | 2017-06-01 | 董事备案 |
罗本云 [退出]
|
张孟贵 [新增]
|
10 | 2017-06-01 | 经理备案 |
罗本云 [退出]
|
张孟贵 [新增]
|