序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 徐安亚 | 76% | 304.0万人民币 |
2 | 段华秀 | 24% | 96.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王萍萍
|
|
2 |
徐安亚
|
|
3 |
段华秀
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
云南腾巨建设项目管理有限公司维西分公司
|
史利兵 | 2021-05-25 |
2 |
云南腾巨建设项目管理有限公司香格里拉市分公司
|
唐继苹 | 2021-03-31 |
3 |
云南腾巨建设项目管理有限公司毕节分公司
|
肖娟 | 2020-06-29 |
4 |
云南腾巨建设项目管理有限公司保山分公司
|
董宁生 | 2019-11-07 |
5 |
云南腾巨建设项目管理有限公司贵州分公司
|
赵奎 | 2019-07-17 |
6 |
云南腾巨建设项目管理有限公司文山分公司
|
王萍萍 | 2018-12-19 |
7 |
云南腾巨建设项目管理有限公司迪庆分公司
|
任跃全 | 2013-12-23 |
8 |
云南腾巨建设项目管理有限公司宣威分公司
|
秦仕华 | 2013-11-01 |
9 |
云南腾巨建设项目管理有限公司大理分公司
|
李华松 | 2012-12-25 |
10 |
云南腾巨建设项目管理有限公司德宏分公司
|
韩寿 | 2012-09-06 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-09-21 | 经营范围变更 |
工程监理;公路工程、市政公用工程、房屋建筑工程、水利水电工程、环保工程、园林绿化工程、消防设施工程、电力工程、化工石油工程的设计与施工;工程技术咨询;工程造价咨询;工程招标代理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
工程监理;公路工程、市政公用工程、房屋建筑工程、水利水电工程、环保工程、园林绿化工程、消防设施工程、电力工程、化工石油工程、各类型机电及金属结构制造安装、水土保持工程的设计施工、施工监理;工程技术咨询;工程造价咨询;工程招标代理;政府采购招标代理;工程项目管理;全过程工程咨询业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
2 | 2020-04-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张必波 [退出]
|
徐安亚 [新增]
|
3 | 2020-04-10 | 投资人(股权)变更 |
张必波 出资 380万人民币; [退出]崔攀 出资 20万人民币; [退出]
|
徐安亚 出资 304万人民币; [新增]段华秀 出资 96万人民币; [新增]
|
4 | 2020-04-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
崔攀 [退出]
|
段华秀 [新增]
|
5 | 2019-12-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王萍萍
|
王萍萍
|
6 | 2019-12-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
段华秀 [退出]
|
崔攀 [新增]
|
7 | 2019-12-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
段艳芬 [退出]
|
张必波 [新增]
|
8 | 2019-12-26 | 投资人(股权)变更 |
徐安亚 出资 272万人民币; [退出]徐小美 出资 32万人民币; [退出]段兴德 出资 32万人民币; [退出]段华秀 出资 32万人民币; [退出]段艳芬 出资 32万人民币; [退出]
|
张必波 出资 380万人民币; [新增]崔攀 出资 20万人民币; [新增]
|
9 | 2019-12-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
段艳芬 [退出]
|
张必波 [新增]
|
10 | 2019-12-25 | 投资人(股权)变更 |
徐安亚 出资 272万人民币; [退出]徐小美 出资 32万人民币; [退出]段兴德 出资 32万人民币; [退出]段华秀 出资 32万人民币; [退出]段艳芬 出资 32万人民币; [退出]
|
张必波 出资 380万人民币; [新增]崔攀 出资 20万人民币; [新增]
|