序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 程鑫 | 100% | 50.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
程顺友
|
|
2 |
朱军
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-10 | 联络员备案 |
程鑫 *** 备案手机:***
|
程鑫 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
2 | 2020-07-23 | 监事备案 |
文宏军 [退出]
|
朱军 [新增]
|
3 | 2020-07-23 | 董事备案 |
程鑫 [退出]
|
程顺友 [新增]
|
4 | 2020-07-23 | 经理备案 |
程鑫 [退出]
|
程顺友 [新增]
|
5 | 2020-07-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
文宏军 [退出]
|
朱军 [新增]
|
6 | 2020-07-23 | 法定代表人变更 |
程鑫
|
程顺友
|
7 | 2020-07-23 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
8 | 2020-07-23 | 投资人(股权)变更 |
程鑫 出资 45万人民币;文宏军 出资 5万人民币; [退出]
|
程鑫 出资 50( + 11.11111% )万人民币;
|
9 | 2020-07-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
程鑫 [退出]
|
程顺友 [新增]
|
10 | 2019-04-28 | 经营期限 |
2009年5月6日 至 2019年5月6日
|
2009年5月6日 至 长期
|