序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘忠建 | 80% | 400.0万人民币 |
2 | 李仕春 | 20% | 100.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘忠建
|
|
2 |
李仕春
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-09-06 | 联络员备案 |
徐婷 *** 备案手机:***
|
徐婷 *** 备案手机:***
|
2 | 2016-09-06 | 投资人(股权)变更 |
廖云春 出资 100万人民币; [退出]马云霞 出资 100万人民币; [退出]吴向前 出资 300万人民币; [退出]
|
刘忠建 出资 400万人民币; [新增]李仕春 出资 100万人民币; [新增]
|
3 | 2016-09-06 | 经营期限(营业期限)变更 |
2014年3月21日 至 2024年3月21日
|
2014年3月21日 至 长期
|
4 | 2016-09-06 | 法定代表人变更 |
廖云春
|
刘忠建
|
5 | 2015-09-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
马炳进 [退出]
|
马云霞 [新增]
|
6 | 2015-09-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
廖云春 [退出]
|
吴向前 [新增]
|
7 | 2015-09-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
廖云春
|
廖云春
|
8 | 2015-09-02 | 经理备案 |
廖云春 [退出]
|
吴向前 [新增]
|
9 | 2015-09-02 | 法定代表人变更 |
廖云春
|
廖云春
|
10 | 2015-09-02 | 股东或股份****起人改变姓名或名称 |
廖云春;马炳进; [退出]
|
廖云春;马云霞; [新增]吴向前; [新增]
|