序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李加芬 | 51% | 510万人民币 |
2 | 刘强 | 49% | 490万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李加芬
|
|
2 |
刘强
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
云南彪立建筑工程有限公司红河分公司
|
李兴龙 | 2018-05-25 |
2 |
云南彪立建筑工程有限公司西畴分公司
|
向洪强 | 2018-03-07 |
3 |
云南彪立建筑工程有限公司文山市分公司
|
徐文彪 | 2016-05-04 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-10-25 | 经营期限 |
2011年11月10日 至 2021年11月10日
|
2011年11月10日 至 长期
|
2 | 2016-02-01 | 联络员备案 |
备案手机:
|
徐元元 *** 备案手机:***
|
3 | 2015-05-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
徐文彪 [退出]
|
李加芬 [新增]
|
4 | 2015-05-15 | 章程修正案备案 |
无
|
|
5 | 2015-05-15 | 经理备案 |
徐文彪 [退出]
|
李加芬 [新增]
|
6 | 2015-05-15 | 董事备案 |
徐文彪 [退出]
|
李加芬 [新增]
|
7 | 2015-05-15 | 法定代表人变更 |
徐文彪
|
李加芬
|
8 | 2015-05-15 | 投资人(股权)变更 |
徐文彪 出资 510万人民币; [退出]刘强 出资 490万人民币;
|
李加芬 出资 510万人民币; [新增]刘强 出资 490万人民币;
|