序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 聂英 | 100% | 50.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
聂英
|
|
2 |
聂丹
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-12-15 | 经营期限 |
2011年1月12日 至 2021年1月11日
|
2011年1月12日 至 长期
|
2 | 2015-12-11 | 联络员备案 |
李菊 ***
|
李菊 ***
|
3 | 2015-12-11 | 财务负责人 |
|
聂英
|
4 | 2015-09-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
聂英 [退出]
|
聂丹 [新增]
|
5 | 2015-09-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
朱德高 [退出]
|
聂英 [新增]
|
6 | 2015-09-16 | 经理备案 |
朱德高 [退出]
|
聂英 [新增]
|
7 | 2015-09-16 | 监事备案 |
聂英 [退出]
|
聂丹 [新增]
|
8 | 2015-09-16 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
9 | 2015-09-16 | 章程备案 |
无
|
|
10 | 2015-09-16 | 法定代表人变更 |
朱德高
|
聂英
|