序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 洪开扁 | 100% | 100.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
洪开扁
|
|
2 |
洪诗辉
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王明海 [退出]
|
洪诗辉 [新增]
|
2 | 2022-05-27 | 联络员备案 |
洪开扁 *** 备案手机:***
|
洪开扁 *** 备案手机:***
|
3 | 2020-05-09 | 联络员备案 |
洪开扁 *** 备案手机:***
|
洪开扁 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
4 | 2016-05-04 | 财务负责人 |
|
余全梅
|