序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 何琴书 | 100% | 300.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
何琴书
|
|
2 |
何勇
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-04 | 联络员备案 |
赵卓 *** 备案手机:***
|
袁舒宇 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
2 | 2021-04-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
赵卓 [退出]
|
何琴书 [新增]
|
3 | 2021-04-16 | 法定代表人变更 |
赵卓
|
何琴书
|
4 | 2021-04-16 | 投资人(股权)变更 |
赵卓 出资 300万人民币; [退出]
|
何琴书 出资 300万人民币; [新增]
|
5 | 2021-03-16 | 联络员备案 |
余建文 *** 备案手机:***
|
赵卓 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
6 | 2020-06-10 | 联络员备案 |
余建文 *** 备案手机:***
|
余建文 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
7 | 2020-04-28 | 投资人(股权)变更 |
朱丽 出资 300万人民币; [退出]
|
赵卓 出资 300万人民币; [新增]
|
8 | 2020-04-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
朱丽 [退出]
|
赵卓 [新增]
|
9 | 2020-04-28 | 章程备案 |
无
|
2020-04-28股东、法定代表人
|
10 | 2020-04-28 | 法定代表人变更 |
朱丽
|
赵卓
|