序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 郭小萍 | 100% | 160.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
郭小萍
|
|
2 |
厉珍
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-10-18 | 联络员备案 |
陈玲 *** 备案手机:***
|
厉珍 *** 备案手机:***
|
2 | 2021-06-30 | 联络员备案 |
周雪 *** 备案手机:***
|
陈玲 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
3 | 2021-06-30 | 联络员备案 |
陈玲 *** 备案手机:***
|
陈玲 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
4 | 2020-12-29 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2020-12-02股东及股权变更为:郭小萍认缴160万元、占股100%; 法定代表人变更为:郭小萍; 执行董事、总经理、监事备案。
|
5 | 2020-12-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
周慧琴 [退出]
|
厉珍 [新增]
|
6 | 2020-12-29 | 法定代表人变更 |
熊鹰
|
郭小萍
|
7 | 2020-12-29 | 投资人(股权)变更 |
熊鹰 出资 160万人民币; [退出]
|
郭小萍 出资 160万人民币; [新增]
|
8 | 2020-12-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
熊鹰 [退出]
|
郭小萍 [新增]
|
9 | 2019-01-21 | 监事备案 |
王伟 [退出]
|
周慧琴 [新增]
|
10 | 2019-01-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王伟 [退出]
|
周慧琴 [新增]
|