序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 云南东源煤业集团有限公司 | 80% | 43840万人民币 |
2 | 云南金****通源投资有限公司 | 20% | 10960万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李兴好
|
|
2 |
杨红专
|
|
3 |
曹喜金
|
|
4 |
杨云
|
|
5 |
王庆双
|
|
6 |
杨四友
|
|
7 |
杨华昌
|
|
8 |
任照宁
|
|
9 |
杨来红
|
|
10 |
刘福成
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
曹喜金杨红专李达昌 [退出]杨云王庆双
|
杨红专杨云王庆双李兴好 [新增]曹喜金
|
2 | 2021-11-04 | 法定代表人变更 |
李达昌
|
李兴好
|
3 | 2021-06-30 | 章程备案 |
无
|
2021-06-16法定代表人变更;董事、监事备案
|
4 | 2021-06-30 | 实收资本变更 |
4000万人民币
|
5000.000000万人民币( + 25% )
|
5 | 2021-06-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨红专王庆双林祖卫 [退出]杨云周学忠 [退出]
|
杨红专杨云王庆双曹喜金 [新增]李达昌 [新增]
|
6 | 2021-06-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
管松赋 [退出]邓雷 [退出]杨来红
|
杨来红刘福成 [新增]任照宁 [新增]
|
7 | 2021-06-30 | 法定代表人变更 |
林祖卫
|
李达昌
|
8 | 2019-01-07 | 监事备案 |
管松赋杨林显杨来红 [退出]
|
杨来红管松赋邓雷 [新增]
|
9 | 2019-01-07 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2018-12-25投资人(股权)变更;监事备案
|
10 | 2019-01-07 | 投资人(股权)变更 |
杨红专 出资 10960万人民币; [退出]云南东源煤业集团有限公司 出资 43840万人民币;
|
云南东源煤业集团有限公司 出资 43840万人民币;云南金****通源投资有限公司 出资 10960万人民币; [新增]
|