序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 云南合和印务管理有限公司 | 43.75% | 3740.625万人民币 |
2 | 云南省玉溪印刷有限责任公司 | 37.5% | 3206.25万人民币 |
3 | 天大文化控股(中国)股份有限公司 | 18.75% | 1603.125万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
纪少伟
|
|
2 |
董中仁
|
|
3 |
蔡陈美
|
|
4 |
方锡强
|
|
5 |
黄立志
|
|
6 |
刘胜贵
|
|
7 |
刘明良
|
|
8 |
陶哲
|
|
9 |
孙守亮
|
|
10 |
雷鸣
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
玉溪环球彩印纸盒有限公司职工技术协会
|
石献忠 | |
2 |
玉溪环球彩印纸盒有限公司工会
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-05-17 | 注册资本变更 |
1200万美元
|
8550.000000万人民币( + 612.5% )
|
2 | 2022-05-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
雷鸣孙守亮
|
3 | 2022-05-17 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(台港澳与境内合资)
|
其他有限责任公司
|
4 | 2022-05-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
雷鸣 [退出]黄立志卓淑晔 [退出]方锡强刘胜贵李石山 [退出]董中仁张珂 [退出]李家权 [退出]
|
董中仁方锡强蔡陈美 [新增]纪少伟 [新增]刘胜贵黄立志刘明良 [新增]陶哲 [新增]
|
5 | 2022-05-17 | 投资人(股权)变更 |
云南省玉溪印刷有限责任公司 出资 450万美元;云南合和(集团)股份有限公司 出资 450万美元; [退出]天大文化控股(中国)股份有限公司 出资 225万美元;天成(太平洋)有限公司 出资 75万美元; [退出]
|
云南省玉溪印刷有限责任公司 出资 3206.25( + 612.5% )万人民币;云南合和印务管理有限公司 出资 3740.625万人民币; [新增]天大文化控股(中国)股份有限公司 出资 1603.125( + 612.5% )万人民币;
|
6 | 2022-05-17 | 实收资本变更 |
1200万美元
|
8550.000000万人民币( + 612.5% )
|
7 | 2022-05-17 | 章程备案 |
无
|
2022-03-01公司新章程
|
8 | 2021-09-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李石山方锡强刘胜贵黄立志孙艳萍 [退出]侯宁宁 [退出]李家权董中仁
|
刘胜贵李家权方锡强黄立志董中仁李石山雷鸣 [新增]张珂 [新增]卓淑晔 [新增]
|
9 | 2021-09-30 | 董事备案 |
李石山方锡强刘胜贵黄立志孙艳萍 [退出]侯宁宁 [退出]李家权董中仁
|
刘胜贵李家权方锡强黄立志董中仁李石山雷鸣 [新增]张珂 [新增]卓淑晔 [新增]
|
10 | 2020-09-01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
无
|
纪少伟 [新增]
|