序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 何能 | 100% | 100.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
何能
|
|
2 |
王云荣
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-03-21 | 联络员备案 |
高云芬 *** 备案手机:***
|
魏涛 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
2 | 2019-01-28 | 投资人(股权)变更 |
何能 出资 70万人民币;王云荣 出资 30万人民币; [退出]
|
何能 出资 100( + 42.85714% )万人民币;
|
3 | 2019-01-28 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
4 | 2019-01-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王云荣
|
王云荣
|
5 | 2019-01-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
何能
|
何能
|
6 | 2018-10-23 | 实收资本变更 |
100万人民币
|
100.000000万人民币
|
7 | 2018-10-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
何能 [退出]
|
王云荣 [新增]
|
8 | 2018-10-23 | 经营期限 |
2011年1月12日 至 2021年1月12日
|
2011年1月12日 至 长期
|
9 | 2018-10-23 | 章程备案 |
无
|
2018-10-19股东变更,法定代表人姓名变更,经营期限变更。
|
10 | 2018-10-23 | 投资人(股权)变更 |
杨绍明 出资 70万人民币; [退出]何能 出资 30万人民币;
|
何能 出资 70( + 133.33333% )万人民币;王云荣 出资 30万人民币; [新增]
|