序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈济敖 | 51% | 1275万人民币 |
2 | 高芹芬 | 30% | 750.0万人民币 |
3 | 郭兰 | 19% | 475.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈济敖
|
|
2 |
高芹芬
|
|
3 |
郭兰
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
龙陵县宏建商品混凝土有限公司姚安分公司
|
周显华 | 2017-02-21 |
2 |
龙陵县宏建商品混凝土有限公司芒市分公司
|
温亚斌 | 2014-07-08 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-09 | 投资人(股权)变更 |
陈济宽 出资 1275万人民币; [退出]高芹芬 出资 750万人民币;郭兰 出资 475万人民币;
|
陈济敖 出资 1275万人民币; [新增]高芹芬 出资 750万人民币;郭兰 出资 475万人民币;
|
2 | 2021-06-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈济宽 [退出]
|
高芹芬 [新增]
|
3 | 2021-06-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
高芹芬 [退出]
|
郭兰 [新增]
|
4 | 2021-05-31 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
蒋卫国 [退出]
|
陈济敖 [新增]
|
5 | 2021-05-31 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈济宽
|
陈济宽
|
6 | 2021-05-31 | 法定代表人变更 |
陈济宽
|
陈济敖
|
7 | 2020-08-31 | 监事备案 |
许邦祥 [退出]
|
高芹芬 [新增]
|
8 | 2020-08-31 | 投资人(股权)变更 |
陈济宽 出资 1275万人民币;许邦祥 出资 750万人民币; [退出]郭兰 出资 475万人民币;
|
陈济宽 出资 1275万人民币;高芹芬 出资 750万人民币; [新增]郭兰 出资 475万人民币;
|
9 | 2020-08-31 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
许邦祥 [退出]
|
高芹芬 [新增]
|
10 | 2020-05-28 | 注册资本变更 |
1000万人民币
|
2500.000000万人民币( + 150% )
|