序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈秋岑 | 45% | 225.0万人民币 |
2 | 杜泳霖 | 35% | 175.0万人民币 |
3 | 白文艳 | 10% | 50.0万人民币 |
4 | 何银林 | 10% | 50.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
周筱山
|
|
2 |
陈秋岑
|
|
3 |
白文艳
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
白文艳 [退出]
|
胡刚莉 [新增]
|
2 | 2022-08-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈秋岑 [退出]
|
高星江 [新增]
|
3 | 2022-08-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
周筱山 [退出]
|
高星江 [新增]
|
4 | 2022-08-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈秋岑
|
高星江
|
5 | 2022-08-25 | 法定代表人变更 |
周筱山
|
高星江
|
6 | 2022-08-25 | 章程备案 |
无
|
2022-08-24法定代表人、股权变更。
|
7 | 2022-08-25 | 联络员备案 |
周筱山 *** 备案手机:***
|
高星江 *** 备案手机:***
|
8 | 2021-05-20 | 投资人(股权)变更 |
白文艳 出资 50万人民币;陈秋岑 出资 225万人民币;杜泳霖 出资 175万人民币;张金龙 出资 50万人民币; [退出]
|
白文艳 出资 50万人民币;陈秋岑 出资 225万人民币;杜泳霖 出资 175万人民币;何银林 出资 50万人民币; [新增]
|
9 | 2021-05-20 | 章程备案 |
无
|
2021-04-20股权变更。
|
10 | 2021-03-02 | 章程备案 |
无
|
2021-03-02经营范围变更
|