序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 云南启迪实业****展有限公司 | 51% | 5100.0万人民币 |
2 | 保山启迪永昌投资有限公司 | 29% | 2900.0万人民币 |
3 | 腾冲市建安城乡投资开****(集团)有限公司 | 20% | 2000.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
田超
|
|
2 |
陈禹
|
|
3 |
赵何
|
|
4 |
刘正源
|
|
5 |
杨岚
|
|
6 |
田华
|
|
7 |
宝福旭
|
|
8 |
李晓红
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
赵何 [退出]田华李晓红
|
李晓红宝福旭 [新增]田华
|
2 | 2022-08-01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
田超陈禹席永清 [退出]刘正源杨岚
|
杨岚赵何 [新增]田超陈禹刘正源
|
3 | 2022-08-01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王彦入 [退出]
|
田超 [新增]
|
4 | 2022-08-01 | 法定代表人变更 |
陈禹
|
田超
|
5 | 2022-08-01 | 章程备案 |
无
|
2022-07-28法定代表人、董事、监事及总经理变更
|
6 | 2022-07-01 | 联络员备案 |
明景琳 *** 备案手机:***
|
何建萍 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
7 | 2021-12-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘正源席永清王彦入 [退出]田超陈禹
|
刘正源席永清杨岚 [新增]田超陈禹
|
8 | 2021-07-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
田华赵何郭燕 [退出]
|
李晓红 [新增]田华赵何
|
9 | 2021-02-05 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王彦入刘正源陈禹董大文 [退出]田超
|
王彦入田超席永清 [新增]刘正源陈禹
|
10 | 2020-12-09 | 地址变更 |
云南省保山市腾冲市腾越镇秀峰社区正义小区58号
|
云南省保山市腾冲市腾越镇云山社区腾冲启迪冰雪小镇7号楼3F1-3
|