序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 石陶武 | 100% | 2222.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
石陶武
|
|
2 |
杨俊芳
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
云南国丰林产品实业有限公司天星分公司
|
石陶虎 | 2020-11-30 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-04-08 | 联络员备案 |
石陶武 *** 备案手机:***
|
李贤根 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
2 | 2019-07-18 | 经理备案 |
石国宽 [退出]
|
石陶武 [新增]
|
3 | 2019-07-18 | 监事备案 |
罗天龙 [退出]
|
杨俊芳 [新增]
|
4 | 2019-07-18 | 董事备案 |
石国宽 [退出]
|
石陶武 [新增]
|
5 | 2019-07-18 | 投资人(股权)变更 |
石国宽 出资 2000万人民币; [退出]石陶武 出资 222万人民币;
|
石陶武 出资 2222( + 900.9009% )万人民币;
|
6 | 2019-07-18 | 法定代表人变更 |
石国宽
|
石陶武
|
7 | 2019-07-18 | 经营期限 |
2015年2月3日 至 长期
|
2015年2月3日 至 2065年2月2日
|
8 | 2019-07-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
石国宽 [退出]
|
石陶武 [新增]
|
9 | 2019-07-18 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2019-07-051.石陶武 (出资比例100%) 1.2018-03-15:货币2000.0万元人民币;2.2035-02-03:货币222.0万元人民币;2.法定代表人:石陶武3.经营期限:50年
|
10 | 2019-07-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
罗天龙 [退出]
|
杨俊芳 [新增]
|