序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 黄劲霖 | 35% | 350.0万人民币 |
2 | 刘小彦 | 30% | 300.0万人民币 |
3 | 苏一明 | 30% | 300.0万人民币 |
4 | 刘永辉 | 5% | 50.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王礼高
|
|
2 |
刘小彦
|
|
3 |
黄劲霖
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
昭通兴通混凝土有限公司昭阳第二分公司
|
张才波 | 2018-07-17 |
2 |
昭通兴通混凝土有限公司昭阳分公司
|
和皓 | 2018-04-16 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-25 | 联络员备案 |
王敏 *** 备案手机:***
|
王礼高 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
2 | 2021-05-14 | 联络员备案 |
王敏 *** 备案手机:***
|
王敏 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
3 | 2020-04-17 | 联络员备案 |
王敏 *** 备案手机:***
|
王敏 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
4 | 2018-12-03 | 董事备案 |
刘小彦 [退出]
|
王礼高 [新增]
|
5 | 2018-12-03 | 经营范围变更 |
预拌商品混凝土、混凝土小型预制构件生产、销售(三级资质)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
预拌商品混凝土、混凝土小型预制构件生产、销售,混凝土代加工综合服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
6 | 2018-12-03 | 法定代表人变更 |
刘小彦
|
王礼高
|
7 | 2018-12-03 | 章程修正案备案 |
无
|
|
8 | 2018-12-03 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘小彦 [退出]
|
王礼高 [新增]
|
9 | 2018-03-22 | 联络员备案 |
王敏 *** 备案手机:***
|
王敏 *** 备案手机:***
|
10 | 2015-11-19 | 联络员备案 |
王敏 ***
|
王敏 ***
|