序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 余江勇 | 100% | 49.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
余江勇
|
|
2 |
吴梦丹
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-12-19 | 法定代表人变更 |
杨云超
|
余江勇
|
2 | 2018-12-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
邓廷贵 [退出]
|
吴梦丹 [新增]
|
3 | 2018-12-19 | 经营期限 |
2011年9月26日 至 长期
|
2011年9月26日 至 2038年9月25日
|
4 | 2018-12-19 | 投资人(股权)变更 |
杨云超 出资 49万人民币; [退出]
|
余江勇 出资 49万人民币; [新增]
|
5 | 2018-12-19 | 联络员备案 |
肖啟洪 *** 备案手机:***
|
吴长信 *** 备案手机:***
|
6 | 2018-12-19 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
杨云超; [退出]
|
余江勇; [新增]
|
7 | 2018-12-19 | 财务负责人 |
肖啟洪 ***
|
周鹏 ***
|
8 | 2018-12-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨云超 [退出]
|
余江勇 [新增]
|
9 | 2017-05-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨云超 [退出]
|
邓廷贵 [新增]
|
10 | 2017-05-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
吴长静 [退出]
|
杨云超 [新增]
|